观兴社区两委班子成员和工作分工[五篇模版]
第一篇:观兴社区两委班子成员和工作分工观兴社区两委班子成员和工作分工
支委:
支部书记:罗平
负责支部日常工作的全面部署和落实委员:郭辉、陈源负责协助支部书记搞好各项工作
居委:
主任:姜洪
负责日常居务工作的安排和落实文书、计干:郭辉
负责完成各项日常工作劳动保障员:李杰
负责社会保障的所有工作
第二篇:人社局班子成员分工及简历人社局班子成员分工及简历
高新城局长负责全面工作。
男,汉族,1958年8月生,河北正定人,1984年6月入党,1980年3月参加工作,大学学历。
现任市委组织部副部长、市人力资源和社会保障局局长、党组书记。
1978.03—1980.03地区财贸学校商业会计专业学习
1980.03—1982.04正定县南牛供销社会计
1982.04—1985.01正定县商业局财计科科员
1985.01—1986.01正定县供销社财计科副科长
1986.01—1988.07正定县商业局副局长
1988.07—1992.11正定县供销社主任、党委书记
1992.11—1998.01正定县副县长
1998.01—2004.02元氏县委常委、副县长、县委副书记、县长、书记
2004.02—2008.12新乐市委书记
2008.12—2009.12石家庄市人事局局长、党组书记、编办主任
2009.12—2010.3石家庄市人力资源和社会保障局局长、党组书记、编办主任
2010.3—石家庄市委组织部副部长、市人力资源和社会保障局局长、党组书记
刘桂江副局长分管办公室、人事处、政策法规处、综合规划处、社保基金监督和财务处以及人才开发交流中心、信息中心、社会保障卡服务中心、高级技工学校。
男,汉族,1959年4月生,河北行唐人,1977年4月入党,1975年5月参加工作,大学学历。
现任市人力资源和社会保障局副局长、党组副书记。
1975.05—1978.03行唐县中学民办教师
1978.03—1982.01吉林大学哲学系读书
1982.01—1985.09总参廊坊导弹学校政治理论教员
1985.09—1998.05石家庄军分区政治部干事、宣传科长
1998.05—1999.04新河县人武部政委(市委办公厅协助工作)
1999.04—2002.03石家庄市委办公厅副主任
2002.03—2009.11石家庄市人事局副局长、党组成员
2007.08—石家庄市人才开发交流中心主任(正县)(兼)
2009.11—石家庄市人力资源和社会保障局副局长、党组副书记
刘建国副局长分管劳动关系处、养老保险处、工伤保险处和社会劳动保险事业管理局、机关事业社会保险局、职业技能教研鉴定中心。
男,汉族,1955年3月生,河北辛集人,1976年5月入党,1973年11月参加工作,大学学历。
现任市人力资源和社会保障局副局长、党组副书记。
1973.11—2000.03在部队服役。历任。司务长、后勤处副处长兼财务股长、后勤处处长、军需科长、后勤部长
2000.03—2002.03石家庄市劳动局党组成员、副局长
2002.03—2009.11石家庄市劳动和社会保障局党组成员、副局长
2009.11—石家庄市人力资源和社会保障局副局长、党组副书记
石景辉副局长分管专业技术人员管理处、考试录用处、考核奖励处和人事考试中心。男,汉族,1956年12月生,河北无极人,1984年10月入党,1974年8月参加工作,大学学历。
现任市人力资源和社会保障局副局长。
1974.08—1978.03无极县东东候乡政府工作
1978.03—1982.03河北大学中文系学习
1982.03—1982.05国家建设部工作
(未完,全文共5541字,当前显示1483字)
(请认真阅读下面的提示信息)