天津市委班子
范文一:天津市建委领导班子组成人员市建委领导班子组成人员
天津市建设管理委员会主任:李全喜
主管工作:主持建委全面工作
简历。男,1950年11月生,回族,北京市人,1973年6月入党,1968年12月参加工作,大学文化,高级工程师。1999.03-2002.12天津市建设管理委员会副主任;
2002.12-2003.02天津市建设管理委员会第一副主任(正局级);2003.02-天津市建设管理委员会主任兼中共天津市规划建设工作委员会委员、副书记。
天津市建设管理委员会常务副主任(正局级):舒长云
主管工作:房地产管理、新家园建设、新农村建设、配
套设施建设管理、信访稳定工作
简历:男,1955年1月生,满族,北京市人,1985年
12月入党,1974年9月参加工作,专科文化,高级经
济师。
1983.09-2002.12市建委主任科员、副处长、处长、主任助理,兼市建设投资公司副总经理、总经理;
1999.04-2002.12市建委副主任;
2002.12-2008.08天津市机械设备成套局局长、党组书记;2008.08-市建委常务副主任(正局级)
天津市建设管理委员会副主任(正局级):窦华港
主管工作:建设管理、建设项目施工许可管理、海河综
合开发工作
简历:男,1959年1月生,汉族,天津市人,199
1年12月入党,1983年8月参加工作,大学文化,高
级工程师。
1996.11-2003.04天津市建委施工处副处长、处长;
2003.04-2004.11天津市建委副总工程师兼施工处处长;
2004.11-2008.08天津市建设管理委员会副主任;
2008.08-天津市建设管理委员会副主任(正局级)。
天津市建设管理委员会副主任:刘翠乔
分管工作:分管建筑市场管理、国有资产监管、法制建设、
人事工作和政务公开工作
简历:女,1957年9月生,汉族,河北省人,1983年11
月入党,1977年10月参加工作,大学文化,高级经济师,
高级工程师。
1996.11-1998.12天津市建委综合计划处副处长;
1998.12-2003.04天津市建设管理委员会房地产处副处长、处长;2003.04-2006.03天津市建设管理委员会副总经济师兼房地产管理处处长;
2006.03-2008.08天津市建委总经济师;
2008.08-天津市建委副主任。
天津市建设管理委员会副主任:郑玉昕
主管工作:勘察设计管理、专项规划编制、信息化建设工作。简历:男,1967年7月生,汉族,河北省人,1995年12月入党,1989年7月参加工作,大学文化,硕士学位,高级工程师。
2003.04-2006.12天津市工程建设交易服务中心主任;2006.12-2008.08市建委设计处处长;
2008.08-市建委副主任
天津市建设管理委员会副巡视员:杨建华
主管工作:老干部工作
简历。男,1953年8月生,汉族,天津市人,1976年7月入党,1969年8月参加工作,大专文化。
1988.06-2001.08天津市建委办公室副主任、主任;2001.08-2002.12天津市建委办公室主任兼法制室主任;2002.12-天津市建设管理委员会副巡视员。
二00九年三月一日原文地址:http://fanwen.wenku1.com/article/22456774.html市建委领导班子组成人员
天津市建设管理委员会主任:李全喜
主管工作:主持建委全面工作
简历。男,1950年11月生,回族,北京市人,1973年6月入党,1968年12月参加工作,大学文化,高级工程师。1999.03-2002.12天津市建设管理委员会副主任;
(未完,全文共21173字,当前显示1484字)
(请认真阅读下面的提示信息)